Wildground Federation Parent, Teacher and Friends Association (PTFA)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fundraising activities to benefit Wildground Federation school and Nursery
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hampshire
Llywodraethu
- 22 Chwefror 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1020287 FRIENDS OF WILDGROUND JUNIOR SCHOOL
- 07 Hydref 1993: Cofrestrwyd
- WILDGROUND INFANT SCHOOL PARENTS AND FRIENDS ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy Gahr | Cadeirydd | 21 September 2021 |
|
|
||||
AMANDA MULLETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.50k | £67.73k | £1.97k | £9.23k | £7.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.68k | £9.85k | £857 | £5.00k | £5.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 22 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 10 Mai 2022 | 314 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 10 Mai 2022 | 314 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 10 Tachwedd 2020 | 133 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 MARCH 2006 as amended on 25 Sep 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY (1) DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; (2) ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Maes buddion
IN PRACTICE THE CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WILDGROUND INFANT SCHOOL
CRETE ROAD
DIBDEN PURLIEU
SOUTHAMPTON
SO45 4JX
- Ffôn:
- 02380844001
- E-bost:
- PTFA@WILDGROUND.HANTS.SCH.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window