FRIENDS OF REDLANDS

Rhif yr elusen: 1028054
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We donate funds to Sileby Redlands Community Primary School to use for specific educational/recreational purposes such as swimming lessons, library facilities, music lessons, playground activities, school trips. We will also donate a small amount of funds to be used for general purpose expenditure as decided by the senior management team.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 August 2020

Cyfanswm incwm: £7,455
Cyfanswm gwariant: £2,484

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerl?r

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Tachwedd 1993: Cofrestrwyd
  • 12 Hydref 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/08/2016 30/08/2017 30/08/2018 30/08/2019 30/08/2020
Cyfanswm Incwm Gros £5.65k £5.91k £13.44k £9.63k £7.46k
Cyfanswm gwariant £2.94k £3.31k £12.82k £15.50k £2.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Awst 2023 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Awst 2023 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Awst 2022 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Awst 2022 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Awst 2021 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Awst 2021 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Awst 2020 27 Hydref 2021 119 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Awst 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Awst 2019 09 Tachwedd 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Awst 2019 Not Required