MUSEUM OF KENT LIFE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide and maintain a historical and social museum of Kent life, which shall be open to the public at all reasonable times and do all such things as may be necessary or expedient or ancillary for or in connection with its provision, enhancement or maintenance including the providing of ancillary recreational and educational facilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 1993: Cofrestrwyd
- 22 Mai 2014: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- COBTREE (Enw gwaith)
- MUSEUM OF KENT LIFE (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2009 | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £105.34k | £105.34k | £7.74k | £6.77k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.66k | £78.66k | £990 | £2.29k | £361 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2013 | 11 Chwefror 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2012 | 24 Mehefin 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2011 | 13 Gorffennaf 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2010 | 26 Hydref 2011 | 88 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2010 | 26 Hydref 2011 | 88 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24 MARCH 1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 18 OCTOBER 1993
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE ALL FORMS OF EDUCATION IN THE COUNTY OF KENT AND ELSEWHERE AND WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING TO PROVIDE AN HISTORIC ECONOMIC AND SOCIAL MUSEUM OF KENT LIFE AND ANY OTHER MUSEUMS GALLERIES AND LIBRARIES AND OTHER PLACES WHERE SUCH PURPOSES MAY BY ACHIEVED. 2) TO UNDERTAKE ANY OTHER CHARITABLE WORK OR ACTIVITY FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window