ymddiriedolwyr THE REVOLVING DOORS AGENCY
Rhif yr elusen: 1030846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Payne CBE | Cadeirydd | 26 November 2019 |
|
|
||||
Emma Sweet | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Othnielle Blake | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Pankaj Sethi | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|||||
Karris Graham-Moore | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Kathryn Ager | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Maxwell Rutherford | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
||||
Christopher Beal | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
||||
Robert Hartwell Street | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Tessa Webb OBE | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
PROFESSOR CAROL HEDDERMAN | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.