FRIENDS OF CHARBOROUGH ROAD SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RAISING FUNDS FOR THE ANCILARY ITEMS TO SUPPORT THE EDUCATION OF CHILDREN AT CHARBOROUGH ROAD SCHOOL. THIS IS CARRIED OUT WITH THE SUPPORT OF MANY OF THE LOCAL BUSINESSES IN THE GREATER BRISTOL AREA.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 26 September 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- De Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 23 Chwefror 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fae Benwell | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Anna Waterfall | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Robert Miles | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 26/09/2020 | 26/09/2021 | 26/09/2022 | 26/09/2023 | 26/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.15k | £2.96k | £9.57k | £9.01k | £9.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.10k | £1.90k | £8.35k | £13.17k | £5.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 26 Medi 2024 | 24 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 26 Medi 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 26 Medi 2022 | 10 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 26 Medi 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 26 Medi 2020 | 09 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 DECEMBER 1993
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT THE SCHOOL
Maes buddion
IN PRACTICE THE CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Charborough Road County Primary Sch
Charborough Road
BRISTOL
BS34 7RA
- Ffôn:
- 07970054388
- E-bost:
- CRD.FOS@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window