MELDRETH PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1034965
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of Pre-School services in Meldreth

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2020

Cyfanswm incwm: £87,851
Cyfanswm gwariant: £58,408

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaergrawnt
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Mai 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 802278 THE MELDRETH PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIA...
  • 15 Mawrth 1994: Cofrestrwyd
  • 20 Mai 2021: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • MELDRETH PLAYGROUP (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020
Cyfanswm Incwm Gros £65.87k £54.46k £61.30k £56.78k £87.85k
Cyfanswm gwariant £61.34k £62.12k £52.69k £65.35k £58.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £36.60k £50.74k £50.00k £74.98k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 10 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 10 Mai 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 23 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 23 Mehefin 2020 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2018 12 Mehefin 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2018 12 Mehefin 2019 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2017 26 Gorffennaf 2018 26 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2017 26 Gorffennaf 2018 26 diwrnod yn hwyr