BORRAS PARK PLAYGROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Borras Park Playgroup is a place where children have fun and learn essential social and other skills before going on to school. It is a local charity which is held in Borras Community Centre. We are open Monday, Tuesday and Wednesday 9.15-2.45, Thursday 12.15-2.45 and Friday 9.15 - 11.45.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Wrecsam
Llywodraethu
- 28 Mawrth 1994: Cofrestrwyd
- 19 Awst 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.84k | £10.97k | £15.09k | £17.46k | £24.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.16k | £10.92k | £12.95k | £16.70k | £25.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2013 | 13 Medi 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2012 | 09 Hydref 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2011 | 30 Mawrth 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 OCTOBER 1993
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window