ymddiriedolwyr ENDOMETRIOSIS UK
Rhif yr elusen: 1035810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frances Elizabeth Campbell | Cadeirydd | 27 April 2020 |
|
|
||||
Tracey-Ann Hammonds | Ymddiriedolwr | 13 June 2020 |
|
|
||||
Anna Clare Cooper | Ymddiriedolwr | 13 June 2020 |
|
|
||||
Sanchia Anita Alasia | Ymddiriedolwr | 13 June 2020 |
|
|
||||
Cassia Elizabeth Rowland | Ymddiriedolwr | 13 June 2020 |
|
|
||||
Arvind Vashisht | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|||||
Professor Andrew Wemyss Horne | Ymddiriedolwr | 16 February 2019 |
|
|||||
Sarah Elizabeth Atkinson | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
Dr Veena Rao | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
Mr Andy Glyde | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.