Ymddiriedolwyr CLYST VALLEY PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1036131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Victoria Redford Cadeirydd 21 October 2024
Dim ar gofnod
Nicholas Edward Murray Ymddiriedolwr 19 November 2024
Dim ar gofnod
Samantha Wilkinson Ymddiriedolwr 19 November 2024
Dim ar gofnod
Daniel George Johns Ymddiriedolwr 19 November 2024
Dim ar gofnod
Sophie Allen Ymddiriedolwr 19 November 2024
Dim ar gofnod
Zoe Darch Ymddiriedolwr 19 November 2024
Dim ar gofnod
Georgia Pincott Allen Ymddiriedolwr 19 November 2024
Dim ar gofnod
Dr Peter Hale Ymddiriedolwr 30 November 2022
Dim ar gofnod
Rachel Heywood Ymddiriedolwr 20 October 2019
Dim ar gofnod
Francesca Williams Ymddiriedolwr 08 October 2019
Dim ar gofnod