GRADBACH SCOUT CAMP

Rhif yr elusen: 1036642
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charitys activities aim to promote the development of young people in achieving their full physical, intellectual, social and spiritual potential, as individuals, as responsible citizens and as members of their local, national and international communities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £114,380
Cyfanswm gwariant: £57,148

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Derby
  • Swydd Stafford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Ebrill 1994: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • GRADBACH SCOUT CAMP (Enw gwaith)
  • BUXTON AND DISTRICT SCOUT COUNCIL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Paul Christopher Read Ymddiriedolwr 23 October 2024
1ST CHAPEL-EN-LE-FRITH SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Martin Berriman Ymddiriedolwr 23 October 2024
HIGH PEAK DISTRICT SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
1ST CHINLEY SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Anthony Carl Rushworth Ymddiriedolwr 23 October 2024
Dim ar gofnod
Mark Babington Ymddiriedolwr 23 October 2024
Dim ar gofnod
SIMON DAVIES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOHN PRITCHARD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MARK RUSHWORTH Ymddiriedolwr
HIGH PEAK DISTRICT SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £105.62k £32.93k £69.99k £86.13k £114.38k
Cyfanswm gwariant £66.25k £33.87k £36.90k £86.77k £57.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.67k £32.67k £2.67k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 16 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 16 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 12 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 12 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 04 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 04 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 15 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 15 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 18 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 18 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Gradbach Scout Camp Site
Old Hall Farm
Gradbach
Quarnford
Staffordshire
SK17 0SU
Ffôn:
01260227679