STOBOROUGH NURSERY

Rhif yr elusen: 1037728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We provide a caring and stimulating environment for children aged 2.5 to the year they enter School. We are funded by fee paying parents, Government funding for qualifying children, grants and donations. We have 8 paid staff and a voluntary committee.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 06 April 2024

Cyfanswm incwm: £136,881
Cyfanswm gwariant: £98,953

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dorset

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Mai 1994: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • STOBOROUGH PRE-SCHOOL PLAYGROUP (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ella Scrymgeour Cadeirydd 16 January 2023
Dim ar gofnod
Frances Cook Ymddiriedolwr 01 April 2024
Dim ar gofnod
Courtney Loughnane Ymddiriedolwr 01 April 2024
Dim ar gofnod
Aldona Frelik Ymddiriedolwr 01 April 2024
Dim ar gofnod
Kesia Watkins-Jones Ymddiriedolwr 01 April 2024
Dim ar gofnod
Sophie Iles Ymddiriedolwr 01 April 2024
Dim ar gofnod
Natasha Clarke Ymddiriedolwr 16 September 2023
Dim ar gofnod
Laura Hodgetts Ymddiriedolwr 16 January 2023
Dim ar gofnod
Emily Blacker Ymddiriedolwr 16 January 2023
Dim ar gofnod
Emily Gallagher Ymddiriedolwr 16 January 2023
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 07/04/2020 07/04/2021 07/04/2022 06/04/2023 06/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £98.96k £105.48k £116.37k £117.37k £136.88k
Cyfanswm gwariant £109.92k £97.47k £91.46k £97.04k £98.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £67.82k £89.04k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.25k £22.95k £76.49k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 06 Ebrill 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 06 Ebrill 2024 06 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 06 Ebrill 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 06 Ebrill 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 07 Ebrill 2022 30 Mawrth 2023 51 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 07 Ebrill 2022 30 Mawrth 2023 51 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 07 Ebrill 2021 13 Chwefror 2022 6 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 07 Ebrill 2021 13 Chwefror 2022 6 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 07 Ebrill 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 07 Ebrill 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Stobourgh Nursery School
Corfe Road
Stoborough
WAREHAM
Dorset
BH20 5AD
Ffôn:
07796 297701
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael