ymddiriedolwyr ST. DAVID'S HOSPICE
Rhif yr elusen: 1038543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Lyndon Miles | Cadeirydd | 23 June 2015 |
|
|
||||||||
Charles Alastair Mackay Hawkins Mr | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||||||
Dr STEPHEN MACVICAR | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|||||||||
DEWI WYN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 10 April 2018 |
|
|
||||||||
Dafydd Hardy | Ymddiriedolwr | 10 April 2018 |
|
|
||||||||
Dr Harry Edwards | Ymddiriedolwr | 10 April 2018 |
|
|
||||||||
Judith Leslie | Ymddiriedolwr | 15 February 2017 |
|
|
||||||||
Eleri Jones | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
||||||||
David Richard Matthew Thomas | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.