THE DISTILLERS' CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide one or more bursaries or scholarships either to enable young students, of either sex, who propose to enter or who have already entered the distilling trade to acquire knowledge of wine trade or to enable young students to acquire knowledge of the distilling trade; and to make donations to the Wine Spirits Trades Benevolent Society and other registered charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 18 Mehefin 1994: Cofrestrwyd
- DISTILLERS COMPANY'S CHARITY FUND (Enw gwaith)
- MACDONALD-BUCHANAN BURSARIES AND SCHOLARSHIP TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WORSHIPFUL COMPANY OF DISTILLERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £104.02k | £224.64k | £128.16k | £39.04k | £15.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.53k | £224.86k | £93.10k | £1.27m | £23.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 26 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 31 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 31 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 23 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 23 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 07 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 07 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 24 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 24 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 16/12/1955 AS AMENDED ON 21/11/2013
Gwrthrychau elusennol
IN PROVIDING ONE OR MORE BURSARIES OR SCHOLARSHIPS EITHER TO ENABLE YOUNG STUDENTS OF EITHER SEX WHO PROPOSE TO ENTER OR WHO HAVE ALREADY ENTERED THE DISTILLING TRADE TO ACQUIRE KNOWLEDGE OF WINE TRADE OR TO ENABLE YOUNG STUDENTS TO AQUIRE KNOWLEDGE OF THE DISTILLING TRADE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Worshipful Co Of Distillers
Apothecaries Hall
Black Friars Lane
LONDON
EC4V 6ER
- Ffôn:
- 07721249846
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window