Undershaw Education Trust

Rhif yr elusen: 1039622
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Advancement & promotion of health, relief of poverty, advancement of education to special needs children.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Rhagfyr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 900257 FRIENDS OF HIGH HURLANDS CHILDREN
  • 22 Gorffennaf 1994: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • CSB SELF HELP FUND / STEPPING STONES SCHOOL / NATIONAL HEMIPLEGIA ORGANISATION (Enw gwaith)
  • C S B SELF HELP FUND LIMITED (Enw blaenorol)
  • STEPPING STONES SCHOOL HINDHEAD LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Deborah Gerring Cadeirydd 01 September 2022
Dim ar gofnod
PHILIPPA CHARLES Ymddiriedolwr 06 January 2025
SMART WORKS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Nicky Birchwood Ymddiriedolwr 10 July 2024
Dim ar gofnod
Jonathan Robards Ymddiriedolwr 10 October 2023
ENTERPRISE JUNCTION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 462 diwrnod
Oliver Jones Ymddiriedolwr 26 September 2023
Dim ar gofnod
Tracy Stone Ymddiriedolwr 26 September 2023
Dim ar gofnod
Clare Chesworth Ymddiriedolwr 26 September 2023
Dim ar gofnod
Leilah Sheridan Ymddiriedolwr 26 September 2023
Dim ar gofnod
William Karlsen Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Karen Heath Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Claire Felicia Cookson Ymddiriedolwr 01 February 2019
Dim ar gofnod
Joanne Pickford Ymddiriedolwr 12 November 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.86m £3.03m £3.41m £3.32m £3.95m
Cyfanswm gwariant £2.39m £2.79m £3.25m £3.14m £3.58m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £2.38m £2.85m £3.18m £3.09m £3.71m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £41.85k £54.69k £126.62k £40.18k £32.40k
Incwm o roddion a chymynroddion £388.44k £96.02k £80.25k £123.06k £93.73k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £28.74k £14.57k £23.02k £64.14k £66.65k
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.44m £2.92m £3.31m £3.13m £3.79m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £294 £248 £96 £64 £87
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.39m £2.79m £3.25m £3.14m £3.58m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £7.00k £7.00k £7.00k £6.72k £6.72k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Asedau hunan ddefnydd £88.50k £716.11k £683.98k £774.81k £742.61k
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £1.05m £1.45m £1.95m £1.44m £1.37m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £385.02k £1.17m £1.48m £884.18k £420.42k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 04 Gorffennaf 2024 4 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 04 Gorffennaf 2024 4 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 12 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 12 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 17 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 17 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 13 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 13 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 15 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 15 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Stepping Stones School
Undershaw
Portsmouth Road
HINDHEAD
GU26 6AQ
Ffôn:
01428 609953