Hanes ariannol THE MANUFACTURING INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1043019
Mae'r elusen yn nwylo gweinyddwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.82m | £1.04m | £1.73m | £1.97m | £1.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.58m | £1.35m | £1.72m | £2.04m | £1.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.80k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £313.98k | £352.24k | £1.15m | £1.55m | £1.08m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.01m | £688.14k | £577.75k | £413.12k | £294.65k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £221 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £21.37k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.20m | £993.42k | £997.45k | £1.05m | £837.04k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £578.77k | £359.18k | £0 | £989.64k | £730.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £718.35k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.