Hanes ariannol MAYA PRODUCTIONS LTD
Rhif yr elusen: 1043487
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.26k | £31.61k | £52.35k | £120.68k | £165.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.40k | £27.32k | £40.56k | £79.69k | £117.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £37.99k | £1.50k | £25.36k | £87.10k | £36.51k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.