C H I E F SUPPORT GROUP (CYSTICS OF HULL INDEPENDENT EQUIPMENT FUND)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
fund raising
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Kingston Upon Hull
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 02 Chwefror 1995: Cofrestrwyd
- C H I E F SUPPORT GROUP (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAYE ELIZABETH GRACE RODGERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LIANN SHEREE STEPHENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HELEN PERRING-DOBBS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RACHEL WATTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOANNE ROBSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FRANCES BOSWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTHONY DOBBS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BECKY WATTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.25k | £1.30k | £568 | £2.65k | £2.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.42k | £650 | £230 | £1.54k | £1.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 22 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 22 Awst 2024 | 357 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 21 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 29 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 30 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19TH JANUARY 1995
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF CHILDREN AND ADULTS SUFFERING FROM CYSTIC FIBROSIS AND THEIR FAMILIES, THE PROVISION OF EMOTIONAL SUPPORT TO THE PARENTS AND CARERS AS WELL AS SUFFERERS OF CYSTIC FIBROSIS
Maes buddion
CITY OF KINGSTON UPON HULL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
33 TICKTON GROVE
HULL
HU6 8NL
- Ffôn:
- 01482449156
- E-bost:
- bekbek30@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window