Dogfen lywodraethu Tadcaster Primary Academy Community (TPAC)
Rhif yr elusen: 1044263
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 05/10/1993 AS AMENDED ON 23/03/1994 AS AMENDED ON 02/03/2000 AS AMENDED ON 12/11/2012 as amended on 19 Oct 2021 as amended on 20 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
2. PURPOSES The object of the association (the objects) is to advance the education of pupils in the school in particular by: 2.1 Developing effective relationships between the staff, parents and others associated with the school 2.2 Engaging in activities or providing facilities or equipment which support the school and advance the education of the pupils.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.