ymddiriedolwyr COMMUNITY LINKS BROMLEY
Rhif yr elusen: 1045255
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Tibbalds | Cadeirydd | 01 November 2013 |
|
|
||||
Elisabeth Poulter | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Heather Julie Wills | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Biral Joshi | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Leigh Jane Gallagher | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Luke Hallard | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
PAUL COSGRAVE | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|||||
Tadeusz Peter Dabrowski | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
||||
Byron Johnson Brown | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
||||
Elliot Marc Lewis | Ymddiriedolwr | 16 October 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.