Hanes ariannol CURDWORTH PLAYGROUP ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1045611
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.99k | £32.60k | £30.45k | £29.14k | £38.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.59k | £32.15k | £32.69k | £31.46k | £33.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £15.41k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £24.06k | £24.71k | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.