ymddiriedolwyr LINCOLNSHIRE EMPLOYMENT ACCOMMODATION PROJECT LIMITED
Rhif yr elusen: 1046933
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (83 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Worboys | Ymddiriedolwr | 24 July 2024 |
|
|
||||
Erika Stoddart | Ymddiriedolwr | 20 December 2023 |
|
|||||
Jayne Hickson | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Allison Webb | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Sam Scoffield | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Julia Wilkinson | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|
||||
Roger Allan Hall | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||
HANNAH SPENCER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.