Dogfen lywodraethu JEWISH WOMENS AID LIMITED
Rhif yr elusen: 1047045
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17/02/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/02/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/06/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13 JUN 2017 as amended on 21 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE POVERTY DISTRESS,SUFFERING AND SICKNESS EXPERIENCED BY JEWISH WOMEN IN THE U.K. WHO HAVE SUFFERED INJURY OR IMPAIRMENT, PHYSICAL OR MENTAL, BY THEIR HUSBANDS OR BY THE FATHERS OF THEIR CHILDREN OR BY THE MEN WITH WHOM THEY LIVE AND ANY CHILDREN OF SUCH WOMEN.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNITED KINGDOM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.