Hanes ariannol ECCLESBOURNE SCHOOL PARENT,STAFF AND FRIENDS ASSOCIATION (PSFA)
Rhif yr elusen: 1047233
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (17 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.18k | £11.79k | £1.75k | £9.33k | £18.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.89k | £3.55k | £1.90k | £3.08k | £6.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.