Hanes ariannol Landmarks Specialist College
Rhif yr elusen: 1047557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.32m | £2.59m | £3.66m | £4.44m | £5.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.25m | £2.45m | £3.24m | £3.97m | £4.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.11m | £2.33m | £3.33m | £3.37m | £4.83m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | £11.98k | £33.44k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £55.66k | £93.59k | £123.47k | £523 | £189 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £155.66k | £148.32k | £186.40k | £219.22k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.11m | £2.33m | £3.33m | £4.22m | £4.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £209 | £0 | £330 | £0 | £44 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £10.00k | £23.99k | £0 | £290 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.11m | £2.32m | £3.08m | £3.75m | £4.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £134.96k | £130.77k | £163.73k | £0 | £212.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £8.88k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £213.40k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.