THE COMMUNITY AWARENESS AND SELF MOTIVATION PROJECT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- St Helens
Llywodraethu
- 30 Mehefin 1995: Cofrestrwyd
- 10 Hydref 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- C A S M PROJECT (Enw gwaith)
- CASM (Enw gwaith)
- CASM PROJECT (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.20k | £65.99k | £65.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.33k | £75.02k | £75.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 09 Chwefror 2007 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 30 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 24 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 24 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 11 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 29 Mawrth 2005 | 57 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED AS AMENDED 15 MAY 1995
Gwrthrychau elusennol
A.TO PROMOTE THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE PARTICULARLY THROUGH THE PROVISION OF FACILITIES FOR THEIR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION, TO DEVELOP THEIR PHYSICAL,MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES SO THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY. B.TO RELIEVE THE NEEDS OF AND PROMOTE THE MORAL AND PHYSICAL WELFARE OF YOUNG PEOPLE. C.TO PROMOTE GOOD RACE RELATIONS IN AN ENDEAVOUR TO ELIMINATE DISCRIMINATION ON GROUNDS OF RACE AND TO ENCOURAGE EQUALITY OF OPPORTUNITY BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT RACIAL GROUPS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window