Hanes ariannol WOODLANDS HOSPICE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1048934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.73m | £4.19m | £4.06m | £1.22m | £1.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.13m | £4.20m | £4.00m | £1.47m | £1.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.18m | £2.31m | £2.70m | £40.27k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £695.15k | £741.70k | £583.49k | £656.51k | £762.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £365.80k | £401.37k | £402.45k | £455.82k | £415.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.60m | £2.96m | £3.03m | £62.70k | £231.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.97k | £18.49k | £17.44k | £18.63k | £23.63k | |
|
Incwm - Arall | £57.35k | £62.08k | £24.70k | £24.24k | £41.52k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £57.66k | £137.96k | £61.09k | £128.35k | £254.97k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.51m | £3.56m | £3.48m | £860.08k | £796.92k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £627.04k | £636.85k | £524.82k | £610.97k | £675.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.07k | £492.68k | £9.05k | £9.25k | £9.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.80k | £4.97k | £5.35k | £6.96k | £6.88k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.