WINSTANLEY COMMUNITY COLLEGE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
School fund raising i.e. sponsored events
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 18 September 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 07 Medi 1995: Cofrestrwyd
- 07 Awst 2015: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (GAN YMDDIRIEDOLWYR))
- WINSTANLEY COMMUNITY COLLEGE - SCHOOL FUND (Enw gwaith)
- WINSTANLEY HIGH SCHOOL FUND (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2010 | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 18/09/2013 | 18/09/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £913 | £815 | £207 | £133 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.49k | £608 | £268 | £296 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 18 Medi 2014 | 17 Gorffennaf 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Medi 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Medi 2013 | 22 Ebrill 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Medi 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2012 | 25 Ebrill 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2011 | 07 Chwefror 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 12 JUNE 1995
Gwrthrychau elusennol
ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR PUPILS IN THE SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE EDUCATION OF PUPILS AT THE SCHOOL NOT NORMALLY PROVIDED OTHERWISE
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window