EBYON TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principle activity of the trust is to provide financial support for those in acute deprivation, for the young, the elderly, the abused, the homeless and those in violent homes, within the County of Cambridgeshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 12 November 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 27 Medi 1995: Cofrestrwyd
- 23 Awst 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 12/11/2017 | 12/11/2018 | 12/11/2019 | 12/11/2020 | 12/11/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.38k | £19.97k | £2.88k | £248 | £153 | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.93k | £8.00k | £24.23k | £17.35k | £4.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 12 Tachwedd 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 12 Tachwedd 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Tachwedd 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 12 Tachwedd 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Tachwedd 2021 | 14 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Tachwedd 2020 | 09 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Tachwedd 2019 | 02 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 23RD MAY 1995. AMENDED 12TH SEPTEMBER 1995.
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE COUNTY OF CAMBRIDGESHIRE FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES OR TOWARDS SUCH CHARITABLE INSTITUTIONS AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE PARTICULARLY BY THE PROVISION OF FINANCIAL AND SOCIAL SUPPORT TO RELIEVE POVERTY,THE AGED,CHILDREN AND YOUNG PERSONS AND PEOPLE WITH PHYSICAL OR LEARNING DISABILITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED -- IN PRACTICE CAMBRIDGESHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window