SEXUAL AND DOMESTIC ABUSE & RAPE ADVICE CENTRE (BURTON & DISTRICT)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SARAC provides counselling, support and advice to males and females over the age of 11 who have experienced rape, sexual and/or domestic abuse at any time in their lives. Also offer support to partners, family members, friends, colleagues who are also affected by a person's abuse. Offers telephone helpline, face to face counselling and group sessions. Also provide training to other agencies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Derby
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 10 Hydref 1995: Cofrestrwyd
- S A R A C (Enw gwaith)
- S.A.R.A.C. (Enw blaenorol)
- SEXUAL ABUSE AND RAPE ADVICE CENTRE (BURTON DISTRICT) (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Theresa Bright | Cadeirydd | 01 October 2019 |
|
|
||||
Katherine Elizabeth Bagnall | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Anthony George Lennon | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
David John Martin | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £238.96k | £413.11k | £462.18k | £273.35k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £278.88k | £237.56k | £199.22k | £429.14k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £149.44k | £149.44k | £214.07k | £204.69k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 28 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 28 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 APRIL 1993 AS AMENDED 12 SEPTEMBER 1995 AS AMENDED 24 SEPTEMBER 2001 AND 3 MARCH 2003
Gwrthrychau elusennol
(A) TO RELIEVE THE MENTAL AND PHYSICAL DISTRESS OF ANY PERSON WITHIN BURTON UPON TRENT AND ITS ENVIRONS WHO HAVE BEEN SUBJECT TO ANY DEGREE OF SEXUAL AND/OR DOMESTIC ABUSE, COERCION OR HARASSMENT THROUGH THE PROVISION OF ADVICE, COUNSELLING, ASSISTANCE AND OTHER SUPPORT SERVICES. (B) TO PROMOTE EDUCATION IN BURTON UPON TRENT AND ITS ENVIRONS BY RAISING AWARENESS IN MATTERS RELATING TO SEXUAL AND DOMESTIC VIOLENCE AND ITS IMPACT ON INDIVIDUALS AND THE COMMUNITY IN RESPECT OF PSYCHOLOGICAL, SOCIAL, ECONOMIC AND CULTURAL CONSIDERATIONS.
Maes buddion
BURTON UPON TRENT AND ITS ENVIRONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
S A R A C
PO Box 3
BURTON-ON-TRENT
DE14 1ZT
- Ffôn:
- 01283535110
- E-bost:
- staff@sarac.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window