Hanes ariannol RAPE AND SEXUAL ABUSE SUPPORT CENTRE (CHESHIRE AND MERSEYSIDE)
Rhif yr elusen: 1049826
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £702.16k | £716.22k | £1.06m | £1.29m | £1.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £671.41k | £726.60k | £905.52k | £1.19m | £1.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £461.38k | £457.50k | £742.93k | £666.13k | £938.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £106.29k | £105.84k | £227.39k | £399.13k | £210.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.29k | £11.18k | £2.00k | £10.21k | £6.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £1.72k | £9.89k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £685.16k | £702.75k | £1.05m | £1.28m | £1.33m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £353 | £566 | £331 | £301 | £92 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £2.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £671.41k | £726.60k | £905.52k | £1.19m | £1.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £4.32k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.