THE PENNINE ACUTE HOSPITALS CHARITY AND OTHER RELATED CHARITIES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Patients - purchase equipment, provision of services and facilities not normally provided or in addition to the normal NHS provision. Staff - improve staff facilities, services and education over and above what would normally be provided or in addition to the normal NHS provision. Medical Research - Provide funds in support of research projects which are of benefit to the NHS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Bury
- Dinas Manceinion
- Oldham
- Rochdale
Llywodraethu
- 25 Chwefror 2003: Cofrestrwyd
- 25 Gorffennaf 2005: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- PENNINE ACUTE HOSPITALS NHS TRUST GENERAL CHARITABLE FUND (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 30/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £245.00k | £350.00k | £279.00k | £791.00k | £129.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £340.00k | £515.00k | £621.00k | £399.00k | £2.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £710.00k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £81.00k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £379.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £388.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £11.00k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £7.00k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £11.00k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 20 Mawrth 2023 | 233 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 20 Mawrth 2023 | 233 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Gorffennaf 2022 | 157 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Gorffennaf 2022 | 157 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SEE INDIVIDUAL CONSTITUENTS
Gwrthrychau elusennol
SEE INDIVIDUAL CONSTITUENTS
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- ACCIDENT AND EMERGENCY DEPARTMENT CHARITY
- BEALEY COMMUNITY HOSPITAL GENERAL CHARITABLE FUND
- BIOCHEMISTRY DEPARTMENT FUND
- BIRCH HILL HOSPITAL GENERAL FUND
- BURY COMMUNITY GENERAL CHARITABLE FUND
- BURY GENERAL HOSPITAL GENERAL CHARITABLE FUND
- CARDIOLOGY DEPARTMENT FUND
- CHEST CLINIC FUND
- COMMUNITY SERVICES GENERAL FUND
- CORONARY CARE UNIT FUND
- DIETETICS AND NUTRITION FUND
- ELDERLY MEDICINE GENERAL FUND
- FAIRFIELD GENERAL HOSPITAL GENERAL CHARITABLE FUND
- GASTRO INTESTINAL RESEARCH FUND
- HAEMATOLOGY FUND
- INTENSIVE THERAPY UNIT CHARITY
- LEUKAEMIA FUND
- MATERNITY UNIT GENERAL FUND
- METABOLIC DISEASES FUND
- NORTH MANCHESTER GENERAL HOSPITAL GENERAL CHARITABLE FUND
- OPHTHALMIC DEPARTMENT FUND
- PENNINE ACUTE HOSPITALS NHS TRUST (EXPENDABLE FUNDS) COMMON INVESTMENT FUND
- PENNINE ACUTE HOSPITALS NHS TRUST GENERAL CHARITABLE FUND
- PENNINE ACUTE HOSPITALS NHS TRUST GENERAL FUND
- PHARMACY DEPARTMENT FUND
- PHYSIOTHERAPY DEPARTMENT
- RAMSBOTTOM COTTAGE HOSPITAL GENERAL CHARITABLE FUND
- RESEARCH GENERAL FUND
- ROCHDALE INFIRMARY GENERAL FUND
- ROYAL OLDHAM HOSPITAL GENERAL CHARITABLE FUND
- SPECIAL CARE BABY UNIT CHARITY
- SPEECH THERAPY DEPARTMENT
- THEATRE DAY CASE UNIT FUND
- VASCULAR SURGERY FUND
- 25 Chwefror 2003 : Cofrestrwyd
- 25 Gorffennaf 2005 : Tynnwyd
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window