ymddiriedolwyr ISLE OF WIGHT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1050217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubaid Sattar | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Richard Edward Geal | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Loretta Joan Outhwaite | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Gary John Dobson | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Evelyn Annmarie Walshe | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Raymond Clark | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Gioia Minghella-Giddens | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|||||
NEIL HENRY MITCHELL | Ymddiriedolwr | 31 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.