Hanes ariannol BASINGSTOKE GYMNASTICS CLUB
Rhif yr elusen: 1050805
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.04m | £919.35k | £890.40k | £977.59k | £1.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £905.19k | £916.01k | £970.31k | £1.07m | £1.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £154.99k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £41.58k | £41.58k | £70.08k | £34.00k | £28.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £41.58k | £196.57k | £345.85k | £129.60k | £110.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £163.43k | £73.85k | £36.07k | £81.83k | £130.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £838.03k | £648.93k | £508.46k | £766.13k | £980.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £8 | £24 | £401 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £129.60k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £864.92k | £879.61k | £914.65k | £1.04m | £1.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £40.27k | £36.40k | £10.39k | £29.29k | £50.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £5.52k | £7.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £3.50k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £45.26k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.