SUE RYDER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide specialist palliative care in our hospices and in patients' homes. Provide specialist long term neurological care in our residental care homes. Provide health and social support via community services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£116,036,000
Roddion a chymynroddion | £16.54m | |
Weithgareddau elusennol | £31.57m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £65.57m | |
Buddsoddiadau | £914.00k | |
Arall | £1.45m |
Cyfanswm gwariant:
£124,181,000
Codi arian | £60.74m | |
Weithgareddau elusennol | £63.44m | |
Arall | £0 |
£1,631,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £30,224,335 o 20 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £60.74m | |
Gwariant elusennol | £63.44m |
Pobl

2660 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
11788 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 21 |
£70k i £80k | 12 |
£80k i £90k | 3 |
£90k i £100k | 4 |
£100k i £110k | 2 |
£110k i £120k | 1 |
£130k i £140k | 3 |
£150k i £200k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 2000: Cofrestrwyd
- THE SUE RYDER FOUNDATION (Enw gwaith)
- SUE RYDER CARE (Enw blaenorol)
- SUE RYDER FOUNDATION LIMITED (Enw blaenorol)
- THE SUE RYDER FOUNDATION LIMITED (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Rima Makerem | Cadeirydd | 19 May 2021 |
|
|
||||||||||||||
Heather Josephine Alderson | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||||||||||||
Charles Ilako | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||||||||||||
Dr Vishen Ramkisson | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||||||||||||
Tabetha Darmon | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||||||||||||
Polly Bishop | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||||||||||||
Kevin Andrew Richmond | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|||||||||||||||
Ekaete Christine Kanu | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||||||||||
Linda Ann Goodacre | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||||||||||
Guy Richard Douwe Boersma | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||||||||||
Kevin Jonathan Rusling | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||||||||||||
Dr Katherine Louise Buxton | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||||||||||||
Nicola Josephine Hayes | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £112.02m | £107.33m | £112.75m | £112.16m | £116.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £115.32m | £98.16m | £107.30m | £123.15m | £124.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £29.66m | £30.66m | £33.09m | £33.68m | £30.22m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £700.00k | £36.23m | £4.42m | £293.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £18.66m | £33.16m | £18.27m | £14.21m | £16.54m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £61.55m | £19.18m | £55.39m | £61.91m | £65.57m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £31.64m | £54.95m | £39.09m | £35.84m | £31.57m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £172.00k | £45.00k | £8.00k | £196.00k | £914.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.00k | £0 | £0 | £1.45m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.86m | £8.26m | £8.47m | £6.41m | £7.66m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £49.96m | £51.58m | £54.38m | £63.06m | £63.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £63.35m | £46.58m | £52.92m | £60.08m | £60.74m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £326.00k | £320.00k | £375.00k | £802.00k | £1.81m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £64.00k | £80.00k | £80.00k | £80.00k | £80.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £37.00k | £75.00k | £67.00k | £70.00k | £79.00k | |
|
Gwariant - Arall | £2.01m | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £39.04m | £45.93m | £37.35m | £30.73m | £18.08m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £8.11m | £9.98m | £11.13m | £12.50m | £14.05m | |
|
Cyfanswm asedau | £30.47m | £29.47m | £44.61m | £41.62m | £33.91m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £23.79m | £20.45m | £21.47m | £25.02m | £13.72m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28/11/1968 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31/05/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/09/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/02/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/12/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/05/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/09/1997 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 13/09/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/07/2009 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 31/07/2013 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05/08/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 SEP 2015 as amended on 12 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
The Objects of the Charity are: 1. to provide or assist in the provision of care for persons suffering from any disability, incapacity or illness, whether physical or mental, 2. to relieve the needs of those people potentially excluded from society by reason of old age, ill health (physical or mental), disability, poverty, or criminal history, and to assist in their integration into society for the public benefit; 3. To advance the education of the public about the causes of disability, incapacity or illness, whether physical or mental and the means of relieving those needs. 4. To relieve the mental and physical suffering of persons affected by bereavement or loss, including by the provision of counselling and support for such persons.
Maes buddion
WORLD-WIDE.
Elusennau cysylltiedig
- 05 Rhagfyr 2000 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Sue Ryder
Kings House
King Street
SUDBURY
Suffolk
CO10 2ED
- Ffôn:
- 01787 314200
- E-bost:
- info@sueryder.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window