Hanes ariannol West Hertfordshire Teaching Hospitals NHS Trust Charity
Rhif yr elusen: 1052210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £320.00k | £610.00k | £1.17m | £529.00k | £613.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £430.00k | £587.00k | £766.00k | £705.00k | £1.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £568.00k | £1.15m | £510.00k | £576.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £25.00k | £18.00k | £19.00k | £37.00k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £17.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £107.00k | £477.00k | £7.00k | £11.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £541.00k | £682.00k | £634.00k | £1.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £46.00k | £84.00k | £71.00k | £83.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £10.00k | £6.00k | £55.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £816.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £5.00k | £1.00k | £0 | £7.00k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.