KIRKBY ON BAIN PRIMARY SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1052314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Education

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £1,840
Cyfanswm gwariant: £1,513

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Ionawr 1996: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • KIRKBY SCHOOL FUND (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PAUL DAVID BREWSTER Cadeirydd
FRIENDS OF KIRKBY ON BAIN SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
LANGTON UNITED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
LINCOLN DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE LINCOLN DIOCESAN TRUST AND BOARD OF FINANCE LTD
Derbyniwyd: Ar amser
LEEKE CHURCH SCHOOLS AND EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Emily Dowland Ymddiriedolwr 16 November 2020
Dim ar gofnod
SEAN MATTHEWS Ymddiriedolwr 06 July 2020
Dim ar gofnod
Matt Savage Ymddiriedolwr 27 February 2019
Dim ar gofnod
GEORGINA DAY Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Rev Helen Eke Ymddiriedolwr 01 September 2017
DICKINSON'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev MARGARET DONE Ymddiriedolwr 08 March 2013
CHARITY OF JOSEPH BANKES
Derbyniwyd: Ar amser
ROBERT LAWRENCE
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF GEORGE METHAM (WISBECH)
Derbyniwyd: Ar amser
IAN GEORGE READ Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.61k £3.13k £788 £1.75k £1.84k
Cyfanswm gwariant £7.50k £4.63k £135 £1.63k £1.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 01 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 01 Ebrill 2025 275 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 29 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 26 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 09 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
KIRKBY ON BAIN C OF E PRIMARY
SCHOOL
WHARF LANE
KIRKBY ON BAIN
WOODHALL SPA
LN10 6YW
Ffôn:
01526352715