THE E.J.G. CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Applying the capital and income of the charity towards charitable institution(s) as the Trustees determine.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 12 Mawrth 1996: Cofrestrwyd
- THE GOTHOLD FAMILY CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY JEFFREY GOTHOLD | Cadeirydd |
|
|
|||||
RUTH LISA GOTHOLD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.93k | £12.50k | £375 | £12.50k | £14.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.05k | £12.13k | £8.34k | £9.09k | £15.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26TH FEBRUARY 1996 AS AMENDED BY RESOLUTION ON 19TH NOVEMBER 2001.
Gwrthrychau elusennol
TO APPLY THE CAPITAL AND INCOME OF THE TRUST FUND TOWARDS SUCH CHARITABLE INSTITUTION OR INSTITUTIONS AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
44 SHIREHALL LANE
LONDON
NW4 2PS
- Ffôn:
- 020 8931 8000
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window