BRITISH ASIAN WOMENS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
providing information and advice to all asian women assist in provision of recreational activities guidance on improvement of health via sporting activities provide assistance on family issues encourage educational requirements
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Mawrth 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIDA AZEEMI | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jabran Aziz | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
||||
Khalida Neelam Durrani | Ymddiriedolwr | 23 November 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.00k | £1.00k | £1.00k | £1.40k | £1.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.00k | £3.55k | £5.60k | £5.59k | £5.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Chwefror 2025 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2025 | 352 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2022 | 363 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19TH JANUARY 1996.
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY AMONGST WOMEN OF ASIAN DECENT BY (A) ASSISTING THE WOMEN TO OBTAIN TRAINING PLACES WITH A VIEW TO FINDING EMPLOYMENT; (B) THE PROVISION OF ADVICE AND INFORMATION IN THE AREAS OF WELFARE, HEALTH, HOUSING, EDUCATION AND IMMIGRATION; (C) THE PROVISION OF COUNSELLING IN THE AREAS OF FAMILY ISSUES, HEALTH ISSUES, AND DOMESTIC VIOLENCE, AND TO FIND REFUGES FOR VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE. (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF WOMEN OF ASIAN DESCENT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF ENGLISH AND MOTHER TONGUE CLASSES. (3) THE RELIEF OF ELDERLY AND DISABLED ASIAN WOMEN IN PARTICULAR BY PROVIDING INFORMATION AND ADVICE ABOUT, AND ACCESS TO FACILITIES WHICH WILL IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE; (4) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR WOMEN WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
NOT DEFINED -- IN PRACTICE NEWHAM AND EAST LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
92B HAMPTON ROAD
LONDON
E7 0NU
- Ffôn:
- 07866625795
- E-bost:
- abida.azeemi@ntlworld.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window