Ymddiriedolwyr RECKLESS SLEEPERS
Rhif yr elusen: 1054220
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Piekarczyk | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Catherine May Belcher | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Lee Brennan | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||
Julie Carolyn Ward | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||
Niki Woods | Ymddiriedolwr | 08 February 2020 |
|
|
||||
Paul Wetherell | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Neil Mackenzie | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Kevin Egan | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
RACHEL DUNN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.