Hanes ariannol Beacon Church
Rhif yr elusen: 1054428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £241.69k | £225.10k | £188.00k | £260.00k | £307.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £259.29k | £232.41k | £197.00k | £211.00k | £253.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £91.50k | £94.00k | £118.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.50k | £10.75k | £1.50k | N/A | £5.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.