NORTH LONDON PIANO SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of education in music, providing tuition, performing platform to young talented people, financial help to such young people in need to continue their education and offering the opportunities to experience performing in front of an audience
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 October 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Hertford
- Llundain Fwyaf
- Croatia
- Rwsia
Llywodraethu
- 10 Ebrill 1996: Cofrestrwyd
- N L P S (Enw gwaith)
- NORTH LONDON MUSIC SCHOOL (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr MICHAEL SCHREIDER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr LESLEY ANITA WILLNER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SERGEI CHEBANKOV | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/10/2020 | 01/10/2021 | 01/10/2022 | 01/10/2023 | 01/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £220 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2024 | 24 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2023 | 25 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2022 | 26 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2021 | 29 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2020 | 09 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 22ND MARCH 1996
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN MUSIC BY THE PROVISION OF EXTRA EDUCATION FOR PIANO STUDENTS , FINANCIAL HELP TO SUCH STUDENTS IN NEED TO CONTINUE THEIR EDUCATION AND THE OPPORTUNITY TO EXPERIENCE PERFORMING IN FRONT OF AN AUDIENCE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
78 WARWICK AVENUE
EDGWARE
HA8 8UJ
- Ffôn:
- 02089585206
- E-bost:
- nlpsch@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window