CHILDREN AND PARENTS ADVISORY GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide respite for parents and children / young people with disabilities aged 4-25, by way of sports, art, crafts, ict, music, social skills, trips out, cookery and many more activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 26 Ebrill 1996: Cofrestrwyd
- 13 Medi 2013: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- C A P A G (Enw gwaith)
- CHILDREN'S PARENTS ADVISORY GROUP (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £154.54k | £184.06k | £215.60k | £409.83k | £446.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £160.63k | £190.09k | £217.96k | £407.77k | £436.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 08 Mehefin 2012 | 129 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 09 Chwefror 2011 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION FORMALLY ADOPTED 19TH MARCH 1996
Gwrthrychau elusennol
(1) FOR THE RELIEF OF CHILDREN WHO ARE DISABLED (AND WHO THEREFORE HAVE SPECIAL NEEDS) BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES, EQUIPMENT, ITEMS AND SERVICES SO AS TO RELIEVE SUCH CHILDREN OF THEIR DISABILITIES, TO HELP THEM GROW TO MATURITY AND TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE AND BY ASSISTING THE PARENTS AND CARERS OF SUCH CHILDREN IN THE CARE OF THEIR CHILDREN. (2) FOR THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF CHILDREN WHO ARE DISABLED (AND WHO THEREFORE HAVE SPECIAL NEEDS) AND OF THEIR PARENTS AND CARERS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window