Hanes ariannol THE ST PETER AND ST JAMES CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1056114
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.22m | £6.23m | £5.18m | £5.16m | £5.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.60m | £5.09m | £4.66m | £4.77m | £5.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £141.16k | £269.65k | £67.55k | £237.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £519.79k | £607.55k | £1.90m | £950.25k | £669.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.67m | £4.73m | £3.94m | £3.50m | £2.69m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.17m | £1.16m | £900.08k | £1.58m | £1.90m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £367.12k | £321.69k | £330.22k | £77.23k | £926.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.27k | £19.31k | £19.18k | £12.07k | £29.00k | |
|
Incwm - Arall | £175 | £0 | £0 | £0 | £60.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.60m | £1.68m | £499.97k | £1.31m | £1.42m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.14m | £3.60m | £3.51m | £2.99m | £3.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.46m | £1.49m | £1.16m | £1.78m | £2.53m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £117.82k | £115.53k | £121.70k | £173.52k | £38.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.04k | £3.26k | £3.22k | £3.55k | £5.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.