Hanes ariannol SHROPSHIRE COMMUNITY HEALTH NHS TRUST GENERAL CHARITABLE FUND

Rhif yr elusen: 1056698
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £312.00k £297.72k £35.17k £178.65k £199.83k
Cyfanswm gwariant £173.00k £374.89k £80.45k £204.79k £120.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A