Hanes ariannol MEDAIR UK
Rhif yr elusen: 1056731
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.35m | £565.22k | £1.65m | £1.13m | £1.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.35m | £736.27k | £1.58m | £1.11m | £1.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £648.72k | £564.80k | £693.54k | £760.60k | £1.13m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.70m | £0 | £924.72k | £367.33k | £340.68k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £302 | £0 | £31 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £171 | £420 | £27.79k | £1.69k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £14.82k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.04m | £402.02k | £1.37m | £917.73k | £1.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £315.96k | £334.25k | £210.47k | £187.48k | £182.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £39.62k | £0 | £13.89k | £22.26k | £22.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.82m | £0 | £0 | £0 | £1.14m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.