ymddiriedolwyr AGE CONCERN ROMSEY AND DISTRICT
Rhif yr elusen: 1056850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (187 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROL ANN LAMB | Cadeirydd | 14 January 2012 |
|
|||||
Barry Hanson | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|
||||
Susan Margaret Derbyshire | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
CLARE ELIZABETH DONOVAN | Ymddiriedolwr | 28 November 2014 |
|
|
||||
LILIAN FLORENCE BRIMELOW | Ymddiriedolwr | 27 January 2012 |
|
|
||||
LESLEY ANN MACKAY | Ymddiriedolwr | 14 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.