GA-DANME NIKASEMO ASAFO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity has been organising the followinf activities; 1. Playschemes during the summer and winter holiday breaks for children between the ages of 5 and 12. which provide opportunity to stay close to their culture 2. Language school for for mother tougne languages. 3. Celebration of annual Homowo-Asafotufiam-Nmaayem festival of the GaDangme people of Ghana
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2022
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Barking And Dagenham
- Hackney
- Hammersmith And Fulham
- Haringey
- Islington
- Lambeth
- Lewisham
- Merton
- Southwark
Llywodraethu
- 18 Gorffennaf 1996: Cofrestrwyd
- 09 Mawrth 2012: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 26 Ebrill 2012: Re-registered
- 09 Mawrth 2013: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 11 Ebrill 2013: Re-registered
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Dinsey | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||
Esther Lamptey | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||
ADE SAWYERR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BEN ARYEETEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DIANA ARYEETEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.15k | £3.20k | £1.23k | £1.79k | £940 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.99k | £5.40k | £1.76k | £1.00k | £140 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 294 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 294 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 08 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10TH MAY 1996
Gwrthrychau elusennol
(1) THE TEACHING AND LEARNING OF THE GA-DANME AND GHANAIAN LANGUAGES IN BRITAIN (2) THE LEARNING AND DISSEMINATION OF INFORMATION ON THE GA-DANME AND GHANAIN LANGUAGES HISTORY CULTURE AND TRADITIONS (3) THE WELFARE OF ALL GA-DANME GHANAINS AND THE COMMUNITY AT LARGE (FOR FURTHER DETAILS, SEE CLAUSE 2 OF CONSTITUTION)
Maes buddion
IN PRACTICE - GREAT BRITAIN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 MANSHIP ROAD
MITCHAM
CR4 2AY
- Ffôn:
- 07958750531
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window