BRIXTON SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Society is the amenity society covering the whole Brixton area, the central part of the London Borough of Lambeth. The Society takes a close interest in planning, regeneration and conservation, and attempts to promote good practice in these fields. It is also a respected source of local history information, with several publications in print.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lambeth
Llywodraethu
- 18 Medi 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM JOHN LINSKEY | Cadeirydd | 12 June 2003 |
|
|
||||
Douglas John Pinheiro | Ymddiriedolwr | 12 August 2021 |
|
|
||||
Ashleigh Gill | Ymddiriedolwr | 12 August 2021 |
|
|
||||
Tracey Gregory | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Vivienne Lewis | Ymddiriedolwr | 10 June 2015 |
|
|
||||
EILEEN WALKIN | Ymddiriedolwr | 14 June 2012 |
|
|
||||
NICHOLAS WEEDON | Ymddiriedolwr | 12 June 2011 |
|
|
||||
DIANA LINSKEY | Ymddiriedolwr | 12 June 2003 |
|
|
||||
ALAN DAVID PIPER RIBA | Ymddiriedolwr | 12 June 2003 |
|
|
||||
DOYE AKINLADE | Ymddiriedolwr | 12 June 2003 |
|
|
||||
DAVID CLINTON WARNER | Ymddiriedolwr | 12 June 2003 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.73k | £3.67k | £4.94k | £3.85k | £3.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.21k | £3.40k | £4.36k | £3.35k | £2.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Mai 2024 | 112 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 JANUARY 1975 AS AMENDED 25 JUNE 1990 AND 13 JUNE 1996
Gwrthrychau elusennol
(1) TO EDUCATE THE PUBLIC IN GEOGRAPHY HISTORY NATURAL HISTORY AND ARCHITECTURE OF THE AREA OF BENEFIT. (2) TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE IN OR AFFECTING THE AREA OF BENEFIT. (3) TO SECURE THE PRESERVATION PROTECTION DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OD HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT
Maes buddion
BRIXTON, TULSE HILL AND STOCKWELL PARK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
82 MAYALL ROAD
HERNE HILL
LONDON
SE24 0PJ
- Ffôn:
- 02072070347
- E-bost:
- info@brixtonsociety.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window