KLINEFELTER'S SYNDROME ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Information on Klinefelter's Syndrome is provided via: website (www.ksa-uk.net) which has a 'Members Only' section Helpline 0300 111 4748. Subsidised Activity Weekends and Conference are held annually. Member meetings are held throughout the year in various locations. Access is available to private Facebook groups. Membership is worldwide.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Bahrain
- Brasil
- Canada
- Ffrainc
- Gerner
- Gogledd Iwerddon
- India
- Ireland
- Malta
- Nigeria
- Seland Newydd
- Unol Daleithiau
- Yr Aifft
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 27 Medi 1996: Cofrestrwyd
- K.S.A. (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melanie Perrins | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Paul Dutton | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Philippa Reed | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Sarah Gordon | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Sylvia James-Yates | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Christopher Breen | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||
Claire Harkin | Ymddiriedolwr | 21 March 2020 |
|
|
||||
Michael David Green | Ymddiriedolwr | 04 June 2016 |
|
|
||||
Kenneth Iain Scott | Ymddiriedolwr | 28 June 2014 |
|
|
||||
ALISON EDITH BRIDGES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.00k | £11.78k | £18.85k | £24.51k | £35.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.82k | £6.50k | £14.13k | £21.62k | £20.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9TH SEPTEMBER 1995.
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH AND PROMOTE THE WELFARE OF PERSONS AFFECTED BY KLINEFELTER'S AND RELATED SYNDROMES. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE MEDICAL PROFESSION, OTHER PUBLIC AND PRIVATE BODIES AND THE GENERAL PUBLIC ON THE SUBJECT OF KLINEFELTER'S AND RELATED SYNDROMES AND THEIR IMPLICATIONS FOR THE FAMILY. TO PROMOTE RESEARCH INTO KLINEFELTER'S AND RELATED SYNDROMES AND TO PUBLISH THE RESULTS THEREOF AND TO SUPPORT ORGANISATIONS PROMOTING RESEARCH INTO KLINEFELTER'S AND RELATED SYNDROMES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ENGINEERS COTTAGE
HOMESFORD
WHATSTANDWELL
MATLOCK
DE4 5HJ
- Ffôn:
- 07814915722
- E-bost:
- Vicechair@ksa-uk.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window