Hanes ariannol THE LONG LEYS EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1058608
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.17m | £1.54m | £270.17k | £1.75m | £3.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £225.27k | £519.55k | £513.24k | £1.59m | £3.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.11m | £1.26m | N/A | £670.48k | £614.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £1.07m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £65.94k | £115.98k | N/A | £10.00k | £4.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £108 | £107 | N/A | £10 | £17 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £159.50k | N/A | £0 | £2.81m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £1.17k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £225.27k | £463.30k | N/A | £685.40k | £849.31k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £902.25k | £2.21m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £56.05k | N/A | £5.20k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £56.25k | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.